ymddiriedolwyr TALITHA ARTS
Rhif yr elusen: 1162475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Cardinali Mondadori | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
DAPHNE SHEILA CLIFTON | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Alastair McIver | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Amelia Sommers | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Argles-Grant | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Simon Lee | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
RICHARD ROWLAND SYMMONDS LEAF | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.