Dogfen lywodraethu SHEFFIELD AREA KIDNEY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JANUARY 1977 AS AMENDED 27 OCTOBER 1978 AMENDED 19 SEPTEMBER 1981, 22ND SEPTEMBER 1989, 27 SEPTEMBER 1991 AND 24 SEPTEMBER 1993 AS AMENDED 17 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE RESEARCH INTO RENAL DISEASES AND FAILURE AND DISSEMINATE THE RESULTS THEREOF AND TO OFFER HELP AND ASSISTANCE TO RENAL PATIENTS AND THEIR RELATIVES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.