Hanes ariannol GOODHEART ANIMAL SANCTUARIES
Rhif yr elusen: 1162923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (198 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.80k | £503.47k | £279.91k | £680.34k | £776.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.61k | £543.37k | £331.28k | £607.03k | £580.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.42k | £7.46k | £7.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £495.94k | N/A | £673.25k | £681.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £93.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £16 | N/A | £2 | £552 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £7.52k | N/A | £7.09k | £56 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £149.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £482.84k | N/A | £506.77k | £466.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £60.54k | N/A | £100.26k | £114.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £64.86k | N/A | £104.54k | £53.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.