ymddiriedolwyr DARTMOUTH GREEN PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1164582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVIE ROGERS | Cadeirydd | 03 June 2015 |
|
|
||||
Katherine Ann Holgate | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
ROBERT MICHAEL LYON | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
TESSA DE GALLEANI | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR RICHARD WILLIAM INGRAM COOKE | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
DEBBIE MORRIS | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|||||
MAGGIE BOOTE | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
KATHY STANSFIELD | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.