ymddiriedolwyr SWANSEA EASTSIDE FOODBANK
Rhif yr elusen: 1163300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Christopher George Illtyd Lewis | Cadeirydd | 15 August 2015 |
|
|||||
Milind Patel | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Lili Stephenson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
David John Edwards | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Ashley mansell | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Peter John Rogers | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Rachana Patel | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Geoffrey John Roberts | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Kath Parry | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
VICTORIA AMANDA EVANS | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
|
||||
PAUL LLOYD | Ymddiriedolwr | 15 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.