ymddiriedolwyr TARVIN COMMUNITY WOODLAND TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1163180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROBIN SIM | Cadeirydd | 18 August 2015 |
|
|
||||
David John Charles Huxtable | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Richard Bowser | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Jennifer Mary Montague | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Parker | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Karen Gerrard | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Roy Leslie Brereton | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
ROGER BERNARD HONES | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
DAVID CLIFFORD THORP | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES LLOYD BA HONS MA | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL DAINES | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|||||
CHARLES THOMAS BRADLEY | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|||||
PETER LAURENCE MAIDEN | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
||||
NOEL BERNARD RADCLIFFE | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
||||
BOB HOWARD | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.