Hanes ariannol CHILD SAFE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.99k | £461.29k | £484.18k | £118.49k | £156.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.35k | £220.76k | £349.14k | £361.72k | £352.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £324.71k | £418.47k | N/A | £4.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.