Hanes ariannol BARNWOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1162855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.19m | £3.02m | £2.78m | £2.82m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.53m | £5.38m | £4.76m | £6.23m | £6.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41k | £5.41k | £2.00k | £81.00k | £14.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £203.43k | £199.86k | £249.00k | £257.00k | £155.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.98m | £2.81m | £2.53m | £2.48m | £2.57m | |
|
Incwm - Arall | £8.04k | £3.04k | £0 | £2.00k | £42.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £80.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.98m | £4.84m | £4.14m | £5.63m | £5.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £554.81k | £533.08k | £615.00k | £594.00k | £454.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £393.37k | £338.00k | £440.00k | £482.00k | £462.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £129.57k | £1.06m | £2.09m | £3.29m | £3.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £424.88k | £383.86k | £436.00k | £409.00k | £380.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.