Hanes ariannol THE YOU FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1162831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.40k | £73.40k | £75.29k | £69.87k | £69.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.00k | £67.00k | £61.34k | £61.05k | £73.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.00k | £30.00k | N/A | £39.46k | £30.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.06k | £17.06k | £25.00k | £5.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.