ymddiriedolwyr BURBAGE VILLAGE HALL AND RECREATION GROUNDS CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1163221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William TITMUSS | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
SIMON DOVE | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Paul LARSMON | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Diane BROWN | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Kenneth Frank Moore | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
ANNE DRUMMOND FELLOWS | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
LOUISE CLARKE | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|
||||
Keith Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MICHELE LESLEY ANGELL | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.