ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL & ST GABRIEL HAMWORTHY
Rhif yr elusen: 1163697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tessa Nisbet | Cadeirydd | 17 April 2018 |
|
|||||
Rev Ruth Susanna Peers | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Michele Hardwick | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
James Alfred Fagan-King | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Ian Howard Davey | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Maybury | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
JANET MARIAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elaine Elizabeth Sullivan | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Michael Trent | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Rev Ashley Dawn Ross | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Judith Perring | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|
||||
David Coates | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
VIV ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
AUDREY STOEL STAYMAN | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.