ymddiriedolwyr AFFCAD UK
Rhif yr elusen: 1165059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Strube | Cadeirydd | 20 February 2023 |
|
|
||||
Joshua Lambie | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Omer Kokou-Tchri | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Chi Jack-Osimiri | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Claire Mutono | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Grant Morton | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.