ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK, BROMLEY
Rhif yr elusen: 1163095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Canon Victoria Ann Pask | Cadeirydd | 14 December 2019 |
|
|
||||
Barbara Gillian Pikesley | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Sherwyn Sean Cupido-Weaich | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Nathaniel Emile Akabi-Davis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Ruth Mary Russell | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Philip Thomas Hood | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Theresa Nancy Weller | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Gaye Blagden | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Rose Longhurst | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Richard Leycester Collins | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
David Stephen Brace Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
MRS PAM PRISLEY | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
CAROL HAZEL ROBINS | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.