ymddiriedolwyr SSP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukjander Singh Tiwana | Cadeirydd | 14 January 2023 |
|
|
||||
Bethany Fensome | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Christopher McNaughton Wright | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Eliot Caplan | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Lloyd Winter | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Noel Nathan James Collett | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Leslie Slye | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Roxanne Minbatiwala | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Joel Marcel Thethy | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Marisa Isabel Fitch | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Rosie Jones | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
HELEN SUZANNE RYLANDS | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.