ymddiriedolwyr SAKYA DECHEN BUDDHISM LTD
Rhif yr elusen: 1163076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Joseph Michael Brady | Cadeirydd | 11 October 2015 |
|
|
||||
STEPHEN MULLIGAN | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Michael Lund | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
MIRANDA MOORE | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|||||
BENJAMIN GOLDING | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
Dr CARL ROGERS | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|||||
DAVID ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|||||
ANDREW GUTMANN | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|||||
PAUL HADDON | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|||||
NICKOLA CHRISTOV | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.