ymddiriedolwyr FELTHAM FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1163930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISHA SYEDA RAHMAN | Cadeirydd | 07 February 2015 |
|
|
||||
Paul Christopher Hatherley | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
Mary Grainne Hatherley | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
Keridwen Christina Chloe Apronti | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Syed Nadeem Manzar | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Nina Walsh | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Mullins | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Madeleine Margaret Darvill | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
MRS HELEN REED | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
||||
FAOUZI SAFFAR | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
||||
JOHN NELLIST CALVERT | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
||||
LORRAINE JOY CALVERT | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.