ymddiriedolwyr MEET AND REMEMBER CLUB
Rhif yr elusen: 1165295
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN GREENFIELD FRSA | Cadeirydd | 23 November 2015 |
|
|
||||
Michael Forey obe | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
heather knee | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Sue Barnes | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Kate Sanders | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
KENNETH CRUNDWELL BSc HONs | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
BERNARD FROWD OBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
Dr MARGARET PEAT FRSA | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.