Hanes ariannol NATURAL BREAKS LIMITED
Rhif yr elusen: 1168733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.91m | £2.99m | £3.13m | £3.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.79m | £2.89m | £2.81m | £2.99m | £3.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.63m | £2.88m | £2.84m | £3.05m | £3.34m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £141.52k | £66.97k | £5.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £5.97k | £147.50k | £80.39k | £27.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.51k | £16.80k | £372 | £860 | £675 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.63m | £0 | £2.84m | £3.05m | £3.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.01k | £2.37k | £1.14k | £941 | £2.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.88m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.79m | £2.89m | £2.81m | £2.99m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.16k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.36k | £5.94k | £5.98k | £6.98k | £8.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.