ymddiriedolwyr Crosslinks
Rhif yr elusen: 1164474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joel Edwards | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Catherine Frances Randle | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Greg Obong-Oshotse | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Rt. Rev Roderick Charles Howell Thomas | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Victoria Jane Widdows | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
James Timothy Steer | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Rev Nick Jones | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Mark Edward Walkington | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Kelly | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Rev Tim Houghton | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
Hans Winther | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.