Hanes ariannol The John Burns Foundation
Rhif yr elusen: 1165392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £370.37k | £228.34k | £468.82k | £528.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.39k | £407.52k | £376.74k | £456.35k | £664.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.40k | £30.61k | £47.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | N/A | N/A | N/A | £194.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £102.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.14k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £123.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £9.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £370.39k | N/A | N/A | N/A | £475.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £188.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.