ymddiriedolwyr CHURCH ABOUT THE DALE
Rhif yr elusen: 1163531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (135 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HEPPER | Cadeirydd | 13 January 2020 |
|
|
||||||
Robert Francis Mathews | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||
Rev Gareth Peter Baron | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|||||||
ROWLAND DENT | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||||
JEREMY BURCHIL | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||||
Kathleen Wood | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||||
ANDREW ALEXANDER MAUDE TD | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||||
Rev Penelope Susan Yeadon | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||||
REV CHRIS LAWTON BATM (HONS) | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.