ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of the Parish of St Etheldreda with St Clement, Fulham
Rhif yr elusen: 1163860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ross Gunderson | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Caroline Grieve | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Judith Susan Barrett | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Nicole Jennie Dunlop | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Thomas David Sheen | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jean Ellwood | Ymddiriedolwr | 28 August 2022 |
|
|
||||
Rev Briony Mackie | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Fiona Mylchreest | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Michael Charles Damian Barnes | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Alison Power | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Christian Malissard | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Heidi Bury | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
Patrick Mark Silvester Litton | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||
IRENE ELIZABETH DALEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.