ymddiriedolwyr CESTRIA U3A AT CHESTER-LE-STREET
Rhif yr elusen: 1163334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Parker | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Willan | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
RACHEL MARY BURTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Angela Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Rule | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Tony Morrell | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Margaret Bozic MBE | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
Kathleen Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE LOGAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Anne Eleanor Lanigan | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET CHILVER | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
MARGARET ANN PESCOD | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.