Hanes ariannol The Powell-Cotton Trust
Rhif yr elusen: 1167318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £842.13k | £860.56k | £860.56k | £280.34k | £3.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £835.58k | £1.08m | £942.43k | £1.02m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.46k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £543.87k | £612.27k | £416.77k | N/A | £3.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.16k | £34.47k | £4.16k | N/A | £3.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £92.24k | £97.69k | £0 | N/A | £19.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165.85k | £116.13k | £64.76k | N/A | £65.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £390.17k | N/A | £3.49m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £816.81k | £1.07m | £938.38k | N/A | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.77k | £10.73k | £4.04k | N/A | £6.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £107.69k | £299.28k | £115.42k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.50k | £5.21k | £4.04k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.