ymddiriedolwyr THE YOUNG BARNET FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Beverly | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|
||||
Seema Mann | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Oribi Davies | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Hannah Guirao | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Aihie | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Olanrewaju Lanre Ige | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Matthew Lent | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.