ymddiriedolwyr PENTRICH & SOUTH WINGFIELD REVOLUTION GROUP
Rhif yr elusen: 1166940
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK CUTHBERT COOK | Cadeirydd | 02 August 2021 |
|
|
||||
Alison Mary Matthews | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Paul Colin Ross | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Thomas Neuhaus Dr | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
DAVID ALAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|||||
SYLVIA MASON | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
VALERIE MARY HERBERT | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
ROGER NEIL TANNER | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
Valerie Herbert | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.