Dogfen lywodraethu THE DR CAROL ANN YATES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Dec 2015 as amended on 08 Jul 2019 as amended on 23 Nov 2021 as amended on 11 Jul 2022 as amended on 08 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CIO’S OBJECTS ('THE OBJECTS') ARE TO ADVANCE EDUCATION BY THE ESTABLISHMENT AND SUBSEQUENT ADMINISTRATION OF A FUND TO ASSIST STUDENTS FROM THE VALE OF EVESHAM ATTENDING EVESHAM HIGH SCHOOL OR OTHER SECONDARY SCHOOL TO ATTEND UNIVERSITY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.