Hanes ariannol AWEN CULTURAL TRUST
Rhif yr elusen: 1166908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.07m | £6.32m | £5.25m | £5.88m | £5.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98m | £6.00m | £4.26m | £5.83m | £6.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.10m | £3.08m | £3.06m | £3.30m | £3.57m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.28k | £529.46k | N/A | £510.06k | £394.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.55k | £10.64k | £5.02k | £4.19k | £14.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £332.64k | £1.10m | £321.24k | £1.06m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.72m | £5.20m | £4.91m | £4.81m | £5.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.78k | £19.64k | £17.04k | £9.29k | £13.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.75m | £5.13m | £3.90m | £4.96m | £6.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.35k | £9.00k | £45.06k | £9.00k | £10.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £35.00k | £0 | £10.00k | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.41k | |
|
Gwariant - Arall | £225.89k | £876.26k | £357.87k | £875.60k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.