Hanes ariannol URBAN MBA
Rhif yr elusen: 1166339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.75k | £43.91k | £111.23k | £156.13k | £117.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.31k | £43.35k | £75.84k | £111.86k | £144.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | £33.00k | £14.07k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.50k | N/A | £11.00k | £2.00k | £92.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.