ymddiriedolwyr DEAN BANK & FERRYHILL LITERARY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1164696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debra Kobasa | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
Christopher Cairns | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Moveen Savage | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Wendy Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Celia Higginbottom | Ymddiriedolwr | 03 February 2018 |
|
|
||||
Fiona Duke | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
KATHLEEN MASON | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
Derek Bradley | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|||||
JOAN WESTON | Ymddiriedolwr | 11 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.