Hanes ariannol FEEDING BRITAIN
Rhif yr elusen: 1163986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £891.22k | £1.03m | £2.62m | £954.53k | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £722.34k | £810.35k | £1.73m | £1.08m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £270.88k | £16.66k | £72.90k | £253.58k | £20.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.74k | £69.02k | £1.62m | £478.01k | £305.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.04k | £110.84k | £93.47k | £45.00k | £33.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £828.44k | £852.62k | £907.04k | £431.52k | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.03k | £784.27k | £1.72m | £1.08m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £21.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.40k | £4.80k | £4.80k | £41.26k | £95.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £556.68k | £1.33m | £739.42k | £1.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £13.31k | £26.08k | £10.45k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.