Hanes ariannol NETTLEHAM COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1166816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.02k | £99.45k | £58.51k | £68.86k | £50.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.50k | £73.25k | £73.73k | £52.79k | £55.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.17k | £5.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.17k | £37.02k | £36.69k | £14.00k | £9.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.