Hanes ariannol THE CABIN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1164579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.21k | £66.33k | £80.23k | £76.09k | £87.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.66k | £68.25k | £75.81k | £77.62k | £83.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.96k | N/A | £64.58k | £45.78k | £69.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.