ymddiriedolwyr INTERNATIONAL NETWORK FOR THE STUDY OF SPIRITUALITY
Rhif yr elusen: 1166990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOAN WALTON | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
Helen McSherry | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Dr Melanie Harriet Freja Rogers | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Prof. Robyn Louise Wrigley-Carr | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Dr Sophie Rebecca MacKenzie | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Rev Michael O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
DAVID ROUSSEAU | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|||||
DR LINDA ROSS | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||
PROF. WILFRED MCSHERRY PHD | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
||||
Dr CHERYL MARILYN HUNT PHD | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.