ymddiriedolwyr HOMES THAT SMILE EXMOUTH
Rhif yr elusen: 1167292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Merriam | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Heavens | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Anthea Johns | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Paul Goodman | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
BECKY WRIGHT | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
||||
john wright | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.