ymddiriedolwyr HASTINGS UNITARIAN CHURCH CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1166588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CHARLES SANDERS | Cadeirydd | 05 February 2015 |
|
|
||||
David Charles Wood | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Francis Nicholas Clark-Lowes | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Arthur Campbell Purton | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Lesley Kaye Larcombe | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
JOANNA LEMON | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Safar Wisby | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Frances Williamson | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
Dr NORMAN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.