Hanes ariannol WIDNES AND RUNCORN CANCER SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 507037
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 29/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.98k | £104.16k | £100.82k | £140.03k | £124.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.03k | £84.76k | £102.98k | £109.33k | £115.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.