ymddiriedolwyr AGE CONCERN CHISWICK
Rhif yr elusen: 1164423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lovegrove | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||
Pankaj Patel | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Simran Sablok | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Gayla Symon | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Emma Medd | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
BARBARA ENNIS | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Patricia Marguerite STERNE | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Anne Crowcroft | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.