ymddiriedolwyr SANDWELL CHURCHES LINK
Rhif yr elusen: 1167003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Mary Farley | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|
||||
Rev David Jarrett | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Oniyide Oludayomi | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Trevor Palfreyman | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Bev Thomas | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
Rev JON PHILIP GRANT | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|||||
HAZEL MARGARET BLOXHAM | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.