ymddiriedolwyr ENABLE LEISURE AND CULTURE
Rhif yr elusen: 1172345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Preston | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Gordon Adams | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Samantha Tobiasinsky-Williams | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Ivan Stone | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Peter Samengo-Turner | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Michael Hugh Percy | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Dawn Emily Watkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
CLARE LINSAY HOUGH FRANKL BERTRAM | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||
EMMA ANN SOPHIE COHEN | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPPHER LATHAM BALLIEU | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.