Hanes ariannol PRISCILLA BACON NORFOLK HOSPICE CARE LTD
Rhif yr elusen: 1166579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91m | £2.17m | £4.85m | £4.74m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.95k | £571.33k | £592.51k | £710.13k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £108.14k | £130.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.47m | £1.61m | £4.39m | £3.89m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £433.59k | £452.34k | £331.41k | £836.72k | £980.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14 | £4.49k | £2.69k | £18.47k | £56.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £108.14k | £130.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.53k | £15.25k | £15.24k | £26.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £157.08k | £104.91k | £107.64k | £146.95k | £172.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £415.87k | £466.42k | £484.87k | £563.19k | £852.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.40k | £8.75k | £9.00k | £9.75k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.