Hanes ariannol HIGHGATE ACADEMY BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1166487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08k | £24.88k | £110.28k | £78.24k | £70.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.41k | £161.21k | £216.40k | £218.13k | £60.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.37k | £52.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.