ymddiriedolwyr WOMEN IN RAIL
Rhif yr elusen: 1167835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Daly | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Terri Cave | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Angela Doll | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Sharon Salmon | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Neil Sinclair Robertson | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Darren O'Brien | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Karen Paton | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Gary Smithson | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Shona Clive | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Shamit Gaiger Weinberger | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Rajinder Pryor | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.