ymddiriedolwyr THE ABEL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE NOAKES | Cadeirydd | 05 January 2022 |
|
|
||||
Carrie Sudlow | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Ben Tuffin | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Sam Jankowski | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Hunt | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Darren Lee Rattle | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.