ymddiriedolwyr The Wilson Centre (Long Newton)
Rhif yr elusen: 1167078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN FIRTH | Cadeirydd | 22 March 2018 |
|
|
||||
BEVERLEY JENKINS | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
BRIAN WAKE LLB FCIARB | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
BRIAN JAMES GREGORY | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||
HEATHER JANE SADD | Ymddiriedolwr | 01 March 2011 |
|
|
||||
BARRY CHARLES-MARSH THOMPSON | Ymddiriedolwr | 18 March 2010 |
|
|
||||
IAN DOWNING | Ymddiriedolwr | 22 March 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.