Hanes ariannol BRIGHTON AND HOVE FAITH IN ACTION
Rhif yr elusen: 1166257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/07/2019 | 28/07/2020 | 28/07/2021 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.54k | £8.46k | £39.33k | £44.87k | £17.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.58k | £10.80k | £29.53k | £31.35k | £35.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.66k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.53k | £16.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.