ymddiriedolwyr THE ANCHOR SOCIETY CIO
Rhif yr elusen: 1167933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROS KENNEDY | Cadeirydd | 11 January 2018 |
|
|
||||||
Sonia Brenda Mills | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||||
Ruth Beatrice Pitter | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||
Jane Caroline Oakland | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||||
Brian James Hanson | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||||
Hannah Lucy Wallington | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||
BOB DURIE | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|||||||
ERIC EVANS | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.