ymddiriedolwyr CASTLE DONINGTON COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1166274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN BURTON | Cadeirydd | 21 February 2017 |
|
|
||||
Susan Claire Kent | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Penny Burns | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Leonora Cope | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Fiona Palmer | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Kevin Bradley | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Anthony Saffell | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Su Clement | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
STEPHANIE GARNETT | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.