#FBF696
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates the gallery known as Norwich OUTPOST which has an international reputation for exhibitions of contemporary art. OUTPOST holds a series of exhibitions alongside a varied programme of events and off-site projects, including artists' talks and open call opportunities, as well as commissioning artist editions. The charity also provides artist studios at affordable rates nearby.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Norfolk
Llywodraethu
- 18 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109254 OUTPOST
- 09 Mawrth 2016: CIO registration
- NORWICH OUTPOST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maddie Exton | Cadeirydd | 18 January 2023 |
|
|
||||
Daniel Randall | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Jade de Montserrat | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Shalmali Shetty | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Kirstin Leigh | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Gemma Helen Spall | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Amy Ho | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Charlie Barkus | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Jade Jamean Lees | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Sophie Florence Purchase | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.23k | £100.90k | £72.86k | £70.52k | £61.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.35k | £91.44k | £72.98k | £72.07k | £80.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.45k | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Mehefin 2022 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Mehefin 2022 | 132 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - Association Registered 09 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
1.THE PROMOTION OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS THROUGH THE PROVISION AND MAINTENANCE OF AN ART GALLERY FOR EXHIBITION TO THE PUBLIC OF CONTEMPORARY ART AND OF WORK DONE BY STUDENTS AND EMERGING ARTISTS BY PROMOTION WITHIN THE GALLERY AND ELSEWHERE. 2.THE RELIEF OF POVERTY AMONG EMERGING ARTISTS BY THE PROVISION OF STUDIO SPACE IN WHICH THEY MAY CREATE ART AND BY ASSISTING WITH NETWORKING AND SUPPORT.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
OUTPOST
10B WENSUM STREET
NORWICH
NR3 1HR
- Ffôn:
- 01603612428
- E-bost:
- questions@norwichoutpost.org
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window