ymddiriedolwyr ARCHIVE OF MARKET AND SOCIAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 1166619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Barwise | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|
||||
James Robert Whaley Jr | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Colin Dacre Patrick McDonald | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Claire Langhamer | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Phyllis Macfarlane | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Susan Blyth | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Jane Frost | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||
IAN SPENCER BRACE | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
PHYLLIS VANGELDER MA, FMRS | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
ADAM IVOR CARGILL PHILLIPS MA, FMRS | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
SIMON CAMPBELL PATTERSON | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
PETER ALAN BARTRAM MA, FMRS | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
RAZ KHAN BSC, FMRS | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.